34 x 10= - 340, 9x5= - 45, 50 : 5= - 10, 7x4= - 28, 9x 3= - 27, 36 : 4= - 9, 50 x 100= - 5000, 500 : 5= - 100, 23 x 1000 - 23000, 72 : 9= - 8, 42 x 100 - 4200, 3000 : 3= - 1000, 45 : 5= - 9, 42 : 6= - 7, 145 x 100= - 14500,

Cálculo mental: Multiplicación y división

Tema

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?